今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理(总裁) |
2017-12-05 |
-- |
|
副总经理(副总裁) |
2013-07-13 |
-- |
|
副总经理(副总裁) |
2013-07-13 |
-- |
|
副总经理(副总裁) |
2013-07-13 |
-- |
|
董事会秘书 |
2013-07-13 |
-- |
|
副总经理(副总裁) |
2020-05-19 |
-- |
|
副总经理(副总裁) |
2021-04-01 |
-- |
|
副总经理(副总裁) |
2021-04-01 |
-- |
|
副总经理 |
2022-12-07 |
-- |
|
副总经理 |
2023-03-23 |
-- |
|
副总经理 |
2023-11-01 |
-- |
|
财务负责人 |
2022-05-12 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届董事会 起始日期:2022-09-14 终止日期:2025-05-11
|
|||
名誉董事长 |
2023-04-27 |
2025-05-11 |
|
非独立董事 |
2022-05-12 |
2025-05-11 |
|
董事长 |
2022-05-12 |
2023-04-27 |
|
非独立董事 |
2022-05-12 |
2023-04-27 |
|
董事长 |
2023-04-27 |
2025-05-11 |
|
非独立董事 |
2022-05-12 |
2025-05-11 |
|
副董事长 |
2022-05-12 |
2025-05-11 |
|
非独立董事 |
2022-05-12 |
2022-12-07 |
|
非独立董事 |
2022-05-12 |
2023-11-29 |
|
非独立董事 |
2022-05-12 |
2025-05-11 |
|
非独立董事 |
2023-05-25 |
2025-05-11 |
|
非独立董事 |
2023-05-25 |
2025-05-11 |
|
非独立董事 |
2023-12-27 |
2025-05-11 |
|
独立董事 |
2022-05-12 |
2025-05-11 |
|
独立董事 |
2022-05-12 |
2025-05-11 |
|
独立董事 |
2022-05-12 |
2025-05-11 |
|
第7届董事会 起始日期:2020-06-30 终止日期:2022-05-11
|
|||
董事 |
2019-05-08 |
2022-05-11 |
|
董事长 |
2019-05-08 |
2022-05-11 |
|
董事 |
2019-05-08 |
2022-05-11 |
|
副董事长 |
2019-05-08 |
2022-05-11 |
|
董事 |
2019-05-08 |
2022-05-11 |
|
董事 |
2019-05-08 |
2022-05-11 |
|
董事 |
2019-05-08 |
2022-05-11 |
|
董事 |
2019-05-08 |
2022-05-11 |
|
独立董事 |
2019-05-08 |
2022-05-11 |
|
独立董事 |
2019-05-08 |
2022-05-11 |
|
独立董事 |
2019-05-08 |
2022-05-11 |
|
第6届董事会 起始日期:2016-05-09 终止日期:2019-05-07
|
|||
董事 |
2016-05-09 |
2019-05-07 |
|
董事长 |
2016-05-09 |
2019-05-07 |
|
副董事长 |
2016-05-09 |
2019-05-07 |
|
董事 |
2016-05-09 |
2019-05-07 |
|
董事 |
2016-05-09 |
2019-05-07 |
|
董事 |
2016-05-09 |
2017-10-27 |
|
董事 |
2016-05-09 |
2019-05-07 |
|
董事 |
2016-05-09 |
2019-05-07 |
|
董事 |
2017-11-20 |
2019-05-07 |
|
独立董事 |
2016-05-09 |
2019-05-07 |
|
独立董事 |
2016-05-09 |
2019-05-07 |
|
独立董事 |
2016-05-09 |
2019-05-07 |
|
第5届董事会 起始日期:2013-07-13 终止日期:2016-05-08
|
|||
董事 |
2013-07-13 |
2016-05-08 |
|
董事长 |
2013-07-13 |
2016-05-08 |
|
副董事长 |
2013-07-13 |
2016-05-08 |
|
董事 |
2013-07-13 |
2016-05-08 |
|
董事 |
2013-07-13 |
2016-05-08 |
|
董事 |
2013-07-13 |
2016-05-08 |
|
董事 |
2013-07-13 |
2016-05-08 |
|
董事 |
2013-07-13 |
2016-05-08 |
|
独立董事 |
2013-07-13 |
2016-05-08 |
|
独立董事 |
2013-07-13 |
2016-05-08 |
|
独立董事 |
2013-07-13 |
2016-05-08 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届监事会 起始日期:2022-05-12 终止日期:2023-03-23
|
|||
股东代表监事 |
2022-05-12 |
2023-03-23 |
|
监事会主席 |
2022-05-12 |
2023-03-23 |
|
职工代表监事 |
2022-05-12 |
2025-05-11 |
|
监事会主席 |
2023-03-23 |
2025-05-11 |
|
股东代表监事 |
2022-05-12 |
2025-05-11 |
|
监事 |
2023-03-23 |
2025-05-11 |
|
第7届监事会 起始日期:2019-05-08 终止日期:2022-05-11
|
|||
股东代表监事 |
2019-05-08 |
2022-05-11 |
|
监事会主席 |
2019-05-08 |
2022-05-11 |
|
股东代表监事 |
2019-05-08 |
2022-05-11 |
|
职工代表监事 |
2019-05-08 |
2022-05-11 |
|
第6届监事会 起始日期:2016-05-09 终止日期:2016-09-05
|
|||
监事会主席 |
2016-05-09 |
2016-09-05 |
|
股东代表监事 |
2016-05-09 |
2016-09-05 |
|
监事会主席 |
2016-09-05 |
2019-05-07 |
|
股东代表监事 |
2016-09-05 |
2019-05-07 |
|
股东代表监事 |
2016-05-09 |
2019-05-07 |
|
职工代表监事 |
2016-05-09 |
2019-05-07 |
|
第5届监事会 起始日期:2013-07-13 终止日期:2016-05-08
|
|||
股东代表监事 |
2013-07-13 |
2016-05-08 |
|
监事会主席 |
2013-07-13 |
2016-05-08 |
|
股东代表监事 |
2015-06-27 |
2016-05-08 |
|
职工代表监事 |
2013-07-13 |
2016-05-08 |
↑返回页顶↑ |